KRS 0000370476
NIP5272642198
REGON14268101000000
Nazwa"ALX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"ALX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 lis 2010 (14 lat temu) 18 lis 2010
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres JASNA, 14/16A, WARSZAWA, 00-041, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272642198
data rejestracji 09 gru 2010
status Czynny
03175000120000000025918158
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
69175000120000000025918134
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
93234000091780242000000034
BNP Centrala 2
ul. Ligocka 103 40-568 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYJACEK TADEUSZ FIOK
Beneficjent
MAGDALENA DOMINIKA WOŹNIAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
IZABELLA JOANNA MISZCZAK FIOK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JACEK TADEUSZ FIOK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JACEK TADEUSZ FIOK
Wspólnik
2010-11-18
2022-12-12
JACEK TADEUSZ FIOK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA ALX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. JACEK FIOK - PREZES ZARZĄDU, IZABELLA JOANNA MISZCZAK - FIOK - CZŁONEK ZARZĄDU, MAGDALENA WOŹNIAK - CZŁONEK ZARZĄDU, KAROL JASIŃSKI - PROKURA ŁĄCZNA - MIESZANA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2010-11-18
2022-12-12
14093906500000
2010-11-18
2011-11-08
SKWER KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 9, WARSZAWA, 01-015, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie