KRS 0000156611
NIP6772208459
REGON35670108900000
NazwaSCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCANMED MULTIMEDIS
Data rejestracji 25 mar 2003 (21 lat temu) 25 mar 2003
Data usunięcia 30 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JOSEPHA CONRADA, 65, KRAKÓW, 31-357, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2003-03-25
2008-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50000(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
35161815900000
Wspólnik
2003-03-25
2005-11-29
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
35722691100000
MARIAN PLETI
Wspólnik
2005-11-29
2008-03-11
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW W CENIE 500 PLN ZA JEDEN UDZIAŁ. ŁĄCZNIE 10000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN
ARTUR BARAN
Wspólnik
2005-11-29
2008-03-11
13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW W CENIE 500 ZA JEDEN UDZIAŁ. ŁĄCZNIE 6500 (SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) PLN
Wspólnik
2008-03-28
2010-12-30
1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 999.500 ZŁOTYCH
35161815900000
JAROSŁAW PIOTR KYCIA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-06
2010-12-30
JERZY KRAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2009-11-06
2010-04-26
RAFAŁ KRZYSZTOF BAUER
Członek Organu Nadzoru
2009-11-06
2010-12-30
ANETA SOWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-26
2010-12-30
MACIEJ ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-26
2010-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIAN PLETI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-25
2008-02-07
MARIAN PLETI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-07
2008-03-11
JERZY KRAWIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-26
2010-12-30
STANISŁAW ADAM HELBICH
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-26
2010-12-30
JOANNA SZYMAN
PREZES ZARZĄDU
2009-05-08
2010-12-30
ARTUR JANUSZ BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-27
2010-12-30
MONIKA PROKOPOWICZ GOLUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-24
2008-02-07
MIŁOSZ ŁYCZAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-07
2009-05-08
MARIUSZ ROMUALD OMIECIŃSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2009-01-27
2010-12-30
ARTUR BARAN
WICEPREZES
2004-05-31
2008-02-07
2003-03-25
2008-11-03
MULTI SCANMED CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-03
2009-05-28
MULTIMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-25
2008-12-01
WROCŁAWSKA, 53, KRAKÓW, 30 - 011, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie