KRS 0000096538
NIP6511579636
REGON27689425900000
NazwaKLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ
Data rejestracji 08 mar 2002 (23 lata temu) 08 mar 2002
Data usunięcia 15 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BANKOWA, 2, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2089000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6511579636
data rejestracji 01 mar 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)JAN PIOTR NIEMCZYK
Wspólnik
2002-03-08
2005-07-05
112 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 56.000,00 ZŁ W USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ (WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA) Z HALINĄ NIEMCZYK
HALINA JANINA NIEMCZYK
Wspólnik
2002-03-08
2005-07-05
112 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 56.000,00 ZŁ W USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ (WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA) Z JANEM NIEMCZYK
MAREK JĘDRYSIK
Wspólnik
2002-03-08
2015-02-05
891 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 445.500,00 ZŁ
BARBARA DOBROWOLSKA
Wspólnik
2003-11-27
2014-09-23
1820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 910.000,00ZŁ W USTAWOWEJ WSPÓŁWASNOŚCI MAJĄTKOWEJ (WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA) Z WIESŁAWEM DOBROWOLSKIM
WIESŁAW DOBROWOLSKI
Wspólnik
2003-11-27
2015-02-05
2136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.068.000,00 ZŁ
STANISŁAW DEMPNIAK
Wspólnik
2003-11-27
2015-02-05
720 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ W USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ (WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA) Z MARZANNĄ DULĘBA-DEMPNIAK
MARZANNA MAŁGORZATA DULĘBA DEMPNIAK
Wspólnik
2003-11-27
2015-02-05
720 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ W USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ (WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA) ZE STANISŁAWEM DEMPNIAK
HENRYK NOGA
Wspólnik
2003-11-27
2015-02-05
431 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 215.500,00ZŁ
Wspólnik
2015-02-05
2015-02-24
4178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.089.000,00 ZŁ
12286754600000
Wspólnik
2015-02-24
2016-03-24
4178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.089.000,00 ZŁ
35670108900000
BEATA KOŹBIAŁ
Prokurent
2015-02-24
2016-03-24
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ADRIAN JANUS
Prokurent
2015-02-24
2018-06-15
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ADRIAN MARCIN JANUS
Prokurent
2018-06-15
2020-01-15
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM.
STANISŁAW HELBICH
Prokurent
2016-12-13
2020-01-15
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM.
SEBASTIAN KOŚMIEJA
Prokurent
2016-03-24
2016-09-30
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ALICJA BOŻENA JĘDRYSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2005-07-05
JAN PIOTR NIEMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2003-07-11
HALINA JANINA NIEMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-08
2005-07-05
STANISŁĄW DEMPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-11
2005-07-05
BARBARA DOBROWOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2005-07-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z ZASTRZEŻENIEM ZDANIA NASTĘPNEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
MAREK JACEK JĘDRYSIK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-08
2003-11-27
MAREK JACEK JĘDRYSIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2004-09-29
MAREK JACEK JĘDRYSIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-29
2015-02-24
HENRYK KRYSTIAN NOGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-08
2015-02-24
WIESŁAW DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2004-09-29
WIESŁAW DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-29
2015-02-24
JOANNA SZYMAN
PREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2016-03-24
ANETA SOWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-24
2016-09-30
JÓZEFA JOB
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-24
2016-03-24
JÓZEFA JOB
PREZES ZARZĄDU
2016-03-24
2016-09-30
2002-03-08
2005-08-12
"CHIRURGIA ENDOSKOPOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie