KRS 0000331106
NIP6391961792
REGON24122583800000
NazwaRACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
Data rejestracji 16 cze 2009 (15 lat temu) 16 cze 2009
Data usunięcia 05 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STALOWA, 4, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2009-06-16
2017-07-05
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ
27760363700000
ROMAN MAREK GNOT
Wspólnik
2009-06-16
2016-03-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00;-ZŁ
MAŁGORZATA KUROWSKA
Prokurent
2017-03-06
2017-07-05
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
AGNIESZKA EWA TERLECKA
Prokurent
2017-03-06
2017-07-05
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARTA PROCNER
Prokurent
2016-04-20
2017-03-06
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ZBIGNIEW ADAM NOSIADEK
Prokurent
2016-04-20
2017-07-05
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, Z ZASTRZEŻENIEM ZDANIA NASTĘPNEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
ROMAN MAREK GNOT
PREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2017-07-05
DARIUSZ MAREK POLOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-20
2016-01-21
SEBASTIAN KOŚMIEJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-21
2017-07-05
MONIKA JOANNA ZIOBRO MOTYLEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-28
2016-09-30
HUBERT JAN BOJDO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-30
2017-07-05
ELZETTE VAN DYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-30
2017-07-05
2009-06-16
2017-07-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-16
2017-07-05
RACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-16
2017-07-05
STALOWA, 4, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
2015-07-23
2017-07-05
8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
2009-06-16
2017-07-05
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2009-06-16
2017-07-05
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2009-06-16
2017-07-05
8710Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
2009-06-16
2017-07-05
8790Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2009-06-16
2017-07-05
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2009-06-16
2017-07-05
7211Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
2009-06-16
2017-07-05
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2009-06-16
2017-07-05
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2009-06-16
2017-07-05
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie