KRS 0000088892
NIP5451602815
REGON05069466000000
Nazwa"SOKÓŁKA - ZAKŁAD PRODUKCJI FRYZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOKÓŁKA - ZAKŁAD PRODUKCJI FRYZA
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 18 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LOTNIKÓW LEWONIEWSKICH, 1, SOKÓŁKA, 16-100, SOKÓŁKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2734000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄWspólnik
2002-02-05
2009-09-18
5.468(PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.734.000(DWA MILIONY SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE)ZŁOTYCH
05050089600000
MIROSŁAW KORYCKI
Prokurent
2005-06-22
2009-09-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY KRAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-08-14
PIOTR JANCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-08-14
JÓZEF CHOIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-08-14
MIROSŁAW KORYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-08-14
GRZEGORZ UŚCIŁKO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-12-02
MARIAN PELIKSZA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2003-12-02
RAFAŁ KRZYSZTOF BAUER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-08-14
STANISŁAW STEFAN LIEBNER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2003-12-02
GRZEGORZ UŚCIŁKO
Likwidator
2009-01-22
2009-09-18
MARIUSZ JERZY GRZYBOWSKI
Likwidator
2009-01-22
2009-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2004-11-19
JANUSZ MAJCHRZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2005-05-23
GRZEGORZ UŚCIŁKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-23
2009-01-22
MARIUSZ JERZY GRZYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-23
2009-01-22
WOJCIECH DOMIN
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2004-10-19
2002-02-05
2009-01-22
"SOKÓŁKA -ZAKŁAD PRODUKCJI FRYZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie