KRS 0000135188
NIP8840015887
REGON89035287600000
NazwaWYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH
Data rejestracji 20 lis 2002 (22 lata temu) 20 lis 2002
Data usunięcia 13 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STRZEGOMSKA, 41, GOCZAŁKÓW, 58-152, GOCZAŁKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2233815,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2233815,30 PLN
Wartość nominalna akcji2,55 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji876006
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2365Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2454A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ BAUER
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2010-02-08
TOMASZ BUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2008-11-21
MARIANNA KISZKIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2008-11-21
AGATA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-20
2007-07-20
CEZARY NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-13
AGNIESZKA RACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-13
MACIEJ LIPOWCZAN
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2011-09-13
ZBIGNIEW JERZY ŁOBANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-13
2011-09-13
MACIEJ WANDZEL
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2010-02-08
MARIUSZ ROMUALD OMIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2010-02-08
ANDRZEJ MAREK SZUSZKIEWICZ
Prokurent
2009-01-13
2010-01-21
PROKURA ŁĄCZNA
MACIEJ ADAMCZYK
Prokurent
2009-12-02
2010-02-08
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK SZCZEPAN NOWAKOWSKI
Prokurent
2010-02-04
2010-05-27
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ KOWALCZYK
Prokurent
2010-02-04
2011-09-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW JERZY ŁOBANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-20
2009-01-13
JANUSZ JÓZEF WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-20
2011-09-13
JADWIGA SOBOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-20
2004-11-29
PAWEŁ SOBOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-29
2008-11-21
ROBERT PIOTR LEGIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-21
2009-01-13
ROBERT PIOTR LEGIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2009-12-02
PIOTR JANCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-02
2010-02-08
MAREK SZCZEPAN NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2010-05-27
2011-09-13
2002-11-20
2005-07-14
"WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie