KRS 0000052521
NIP6482345314
REGON27678915000000
Nazwa"INKASSO BROKERS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINKASSO BROKERS
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 16 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ROOSEVELTA, 120, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMATOMASZ BARTOSZ ZIELIŃSKI
Likwidator
2004-02-24
2017-10-16
MAREK KAZIMIERZ JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2017-10-16
ROLAND ANTONI BARSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-08-25
MIROSŁAW CZESŁAW SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2017-10-16
MAŁGORZATA PANDER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2017-10-16
MICHAŁ SEBASTIAN PANDER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2005-11-29
ANNA BOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2005-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ TUR
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2003-08-25
TOMASZ BARTOSZ ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2003-08-25
TOMASZ BARTOSZ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-25
2004-02-24
2001-10-11
2003-08-25
SARGON SPÓŁKA AKCYJNA
2003-08-25
2004-02-24
"INKASSO BROKERS" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie