KRS 0000088482
NIP8290007278
REGON73002083600000
Nazwa"ICOPAL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaICOPAL
Data rejestracji 06 lut 2002 (23 lata temu) 06 lut 2002
Data usunięcia 23 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŁASKA, 169/197, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 11500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1150000
Dane podatkowe
NIP 8290007278
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
09188000090000001102927003
36188000090000001102927002
63188000090000001102927001
90188000090000001102927000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEMACIEJ ŚLIWKA
Beneficjent
KATARZYNA MARIA LEWIAK
Beneficjent
MACIEJ ŚLIWKA
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA MARIA LEWIAK
zgłaszający - członek zarządu
HALINA EWA BEDNARSKA
Prokurent
2002-02-06
2004-03-05
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ KNAP
Prokurent
2004-03-05
2016-12-23
SAMOISTNA
MACIEJ ZBIGNIEW LIPIŃSKI
Prokurent
2004-03-05
2016-12-23
SAMOISTNA
TOMASZ BUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2002-12-11
NIELS OLAF JOHANNESSON
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2005-08-08
JAN JOHANN KUHL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2007-11-12
ASGER LAURSEN
Członek Organu Nadzoru
2003-03-24
2005-08-08
MARTIN HANS ELLIS
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2008-10-31
HOLGER CARSTEN HANSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2009-10-15
JANUS PAGH
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2016-12-23
MIGUEL KOHLMANN
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2016-06-01
CHRISTIAN SCHMIDT JACOBSEN
Członek Organu Nadzoru
2009-10-15
2016-06-01
JAMES SCHNEPPER
Członek Organu Nadzoru
2016-06-01
2016-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW STANISŁAW CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-06
2016-12-23
TOMASZ BUDZIAK
CZŁONEK
2002-12-11
2016-12-23
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ RASZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-06
2016-12-23
2002-02-06
2016-12-23
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-06
2016-12-23
"ICOPAL" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-06
2016-12-23
ŁASKA, 169/197, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
2016-06-01
2016-12-23
2399Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-06-01
2016-12-23
1920Z - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
2016-06-01
2016-12-23
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-06-01
2016-12-23
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2016-06-01
2016-12-23
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-06-01
2016-12-23
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2016-06-01
2016-12-23
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2016-06-01
2016-12-23
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2016-06-01
2016-12-23
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2016-06-01
2016-12-23
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Wzrost konkurencyjności "ICOPAL" S.A. poprzez udział w działaniach promocyjnych 2013-2015
917 766,26 zł
421 427,25 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.5. Promocja polskiej gospodarki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie