KRS 0000169749
NIP7772419754
REGON63968357600000
NazwaAWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAWAK
Data rejestracji 05 wrz 2003 (21 lat temu) 05 wrz 2003
Data usunięcia 20 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOBIEŻYŃSKA, 56, BUK, 64-320, BUK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMACIEJ ZBIGNIEW LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-11
2011-10-20
WŁODZIMIERZ HENRYK KOCH
Członek Organu Nadzoru
2007-08-13
2011-10-20
TORBEN HJORTH
Członek Organu Nadzoru
2005-08-11
2007-08-13
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ RASZ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-11
2011-10-20
WŁODZIMIERZ JAROSŁAW ŁAWICKI
Wspólnik
2003-09-05
2005-08-11
246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.000 ZŁ.
HENRYK LEON FABIŚ
Wspólnik
2003-09-05
2005-08-11
164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.000 ZŁ.
Wspólnik
2005-08-11
2011-10-20
5000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500.000 ZŁ
73002083600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. PRZY ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WŁODZIMIERZ JAROSLAW ŁAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-05
2011-10-20
HENRYK LEON FABIŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-05
2005-08-11
2003-09-05
2006-05-12
JEZIORNA, 1, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie