KRS 0000427988
NIP8971783888
NazwaGÓRALSKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGÓRALSKA INVEST
Data rejestracji 26 lip 2012 (12 lat temu) 26 lip 2012
Data usunięcia 27 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRALSKA, 46, WROCŁAW, 53-610, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0112Z UPRAWA RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0114Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ #0115Z UPRAWA TYTONIU #0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0126Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH #0127Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW #0128Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2012-07-26
2014-10-29
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02180115200000
RAFAŁ MANIA
Wspólnik
2014-10-29
2015-04-27
10(DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ(PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAROSŁAW GRZEGORZ STANIEC
Likwidator
2014-10-29
2015-04-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU- SAMODZIELNA REPREZENTACJA.
JAROSŁAW GRZEGORZ STANIEC
PREZES ZARZĄDU
2012-07-26
2014-10-29
2012-07-26
2014-10-29
GÓRALSKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie