KRS 0000349708
NIP7642634046
REGON30136360000000
NazwaBROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBROWAR GONTYNIEC
Data rejestracji 24 lut 2010 (15 lat temu) 24 lut 2010
Data usunięcia 18 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 21, KAMIONKA, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7642634046
data rejestracji 01 kwi 2010
status Czynny
89109013170000000123719244
SANPL 1 Oddział w Chodzieży
ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#1105Z PRODUKCJA PIWA #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAMACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2011-10-18
RAFAŁ BAUER
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2011-10-18
WALDEMAR STRACZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2011-10-18
MAREK ŚWIATOPEŁK-MIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2011-10-18
Wspólnik
2010-02-24
2011-05-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
30079876700000
KODOTIANUS LIMITED
Wspólnik
2011-05-17
2011-10-18
588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.400,00 ZŁ
Wspólnik
2011-05-17
2011-10-18
1.412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.600,00 ZŁ
01096460600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
ZBIGNIEW CHOLEWICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2011-10-18
2010-02-24
2010-05-18
GRUNWALDZKA, 2, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie