KRS 0000247365
NIP1132593925
REGON14041894600000
Nazwa"MIŃSKA - DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIŃSKA - DEVELOPMENT
Data rejestracji 16 gru 2005 (19 lat temu) 16 gru 2005
Data usunięcia 04 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16090750,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132593925
data rejestracji 09 lut 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2005-12-16
2006-02-01
418.649 (CZTERYSTA OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.932.450 ZŁ. (DWADZIEŚCIA MILIONÓW DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
89052898000000
Wspólnik
2006-02-01
2017-01-19
321.815 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.090.750,00 ZŁOTYCH
01096054800000
Wspólnik
2017-01-19
2019-09-04
321.815 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.090.750,00 ZŁOTYCH
01096460600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
KATARZYNA SMOLAGA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-16
2006-09-18
JAROSŁAW RYSZARD KACZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2008-02-29
MARCIN RULNICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-18
2008-09-11
ROMUALD WIESŁAW GROCHOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2008-06-18
RAFAŁ MATEUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-18
2008-09-11
MACIEJ JAN PIETRAS
PREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2019-09-04
RAFAŁ MATEUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-11
2009-11-25
2005-12-16
2006-02-01
LISKEGO, 7, WROCŁAW, 50-345, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie