KRS 0000351132
NIP5213558496
REGON14229203000000
NazwaPREMIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPREMIUM INVEST
Data rejestracji 18 mar 2010 (15 lat temu) 18 mar 2010
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA KAZIMIERZA, 35/37, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213558496
data rejestracji 08 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEMACIEJ ADAM KWAPISZ
Wspólnik
2010-03-18
2022-03-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MIŁOSZ EDWARD MENTEL
Wspólnik
2010-03-18
2022-03-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JAROSŁAW RYSZARD KACZKA
Prokurent
2011-08-10
2015-06-30
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ PIOTR TARKA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-18
2015-06-30
JAROSŁAW RYSZARD KACZKA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-30
2022-03-30
2010-03-18
2013-11-15
BOBROWIECKA, 1, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-15
2015-06-30
CYBERNETYKI, 7B, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie