KRS 0000426090
NIP1132856810
REGON14620014800000
NazwaBIRDCORE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIRDCORE
Data rejestracji 05 lip 2012 (12 lat temu) 05 lip 2012
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6000
Dane podatkowe
NIP 1132856810
data rejestracji 06 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR NIEWIATOWSKI
Beneficjent
PIOTR NIEWIATOWSKI
reprezentant
RAFAŁ KRZYSZTOF BAUER
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2019-09-19
PRZEMYSŁAW ŁUKASZ ADAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2012-11-26
MACIEJ KRZYSZTOF SIWIEC
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2012-11-26
TOMASZ ALEKSANDER KUPKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2012-11-26
MARIUSZ ROMUALD OMIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2019-09-19
MAREK ANDRZEJ KAPELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2019-09-19
MACIEJ BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-19
2021-02-23
MARCIN WOJCIECH UNGIER
Członek Organu Nadzoru
2019-09-19
2021-02-23
MARCIN GLINIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-09-19
2021-02-23
PIOTR NIEWIATOWSKI
Likwidator
2019-04-04
2021-02-23
PIOTR NIEWIATOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
DARIUSZ PTASZEK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-05
2013-05-27
MACIEJ ARTUR JANKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-05
2013-05-27
PIOTR WOJCIECH DĘBEK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-27
2018-05-09
JOANNA HODERA SIERAJEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-27
2019-04-04
2012-07-05
2019-04-04
BIRDCORE SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie