KRS 0000716980
NIP8792698692
REGON36939593000000
NazwaGCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGCTS
Data rejestracji 01 lut 2018 (7 lat temu) 01 lut 2018
Data usunięcia 28 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 73, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMRADOSŁAW MARCIN CETNER
Wspólnik
2018-02-01
2020-10-27
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
RAFAŁ ANDRZEJ BOCZOŃ
Wspólnik
2018-02-01
2018-06-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
LESZEK KAROL SZUTA
Wspólnik
2018-02-01
2021-04-28
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 6.000,00 ZŁ
MICHAŁ LESZEK CYWIŃSKI
Wspólnik
2018-02-01
2020-10-27
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
TOMASZ STANISŁAW DEC
Wspólnik
2018-02-01
2020-10-27
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
TOMASZ MARCIN GUTOWSKI
Wspólnik
2018-02-01
2020-10-27
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
LESZEK KAROL SZUTA
Likwidator
2020-11-13
2021-04-28
RADOSŁAW MARCIN CETNER
Prokurent
2018-02-01
2020-11-13
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ STANISŁAW DEC
PREZES ZARZĄDU
2018-02-01
2020-11-13
2018-02-01
2020-11-13
GCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie