KRS 0000725496
NIP8952012173
REGON02185387000000
NazwaKACZMARSKI INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKACZMARSKI INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 kwi 2018 (6 lat temu) 03 kwi 2018
Data usunięcia 04 mar 2021 04 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. DANUTY SIEDZIKÓWNY, 12, WROCŁAW, 51-214, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMARTIN KACZMARSKI
Beneficjent
JAKUB KOSTECKI
reprezentant
MACIEJ KONRAD AMELJAN
reprezentant
MARTIN KACZMARSKI
reprezentant
Wspólnik
2018-04-03
2021-03-04
36929535700000
Wspólnik
2021-01-18
2021-03-04
02181805200000
MARTIN KACZMARSKI
Wspólnik
2021-01-18
2021-03-04
MAŁGORZATA DOROTA KACZMARSKI
Wspólnik
2018-04-03
2021-01-18
MARTIN KACZMARSKI
Prokurent
2018-05-23
2021-01-18
PROKURA SAMOISTNA
MARTIN KACZMARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: KACZMARSKI INKASSO SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KACZMARSKI INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST NASTĘPUJĄCY: JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KACZMARSKI INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: JAKUB KOSTECKI - PREZES ZARZĄDU ORAZ MACIEJ KONRAD AMELJAN - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-03
2021-03-04
36929535700000
MARTIN KACZMARSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-01-18
2021-03-04
2018-04-03
2018-05-23
KACZMARSKI - INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie