KRS 0000083521
NIP7781211349
REGON63086308700000
NazwaCONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
Krótka nazwaCONCORDIA POLSKA
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 17 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
Adres UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-129, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66260270,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7781211349
data rejestracji 01 kwi 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMAREK STEFAN GROMADZKI
Prokurent
2005-02-23
2005-09-01
PROKURA ŁĄCZNA
BARTŁOMIEJ JERZY JANYGA
Prokurent
2005-10-05
2009-06-19
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR TOMASZ ADAMCZYK
Prokurent
2015-07-31
2020-01-17
ŁĄCZNA Z DRUGIM Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ CYGANIK
Prokurent
2005-02-23
2007-02-12
PROKURA ŁĄCZNA
MACIEJ ALEKSANDER IZMAJŁOW
Prokurent
2015-07-31
2020-01-17
ŁĄCZNA Z DRUGIM Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ CHMIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2007-01-10
ZBIGNIEW GÓRNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
MARIUSZ POZNAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
DARIUSZ MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2013-07-18
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2004-02-02
HELMUT UHRICH
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2006-08-22
JANUSZ NAPIERAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2008-08-01
HANS JURGEN SCHRADER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2012-10-16
PAWEŁ ERNEST BURSIG
Członek Organu Nadzoru
2016-04-06
2017-03-01
PAWEŁ PYZIK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-31
2018-06-20
ROBERT SEBASTIAN TÓRZ
Członek Organu Nadzoru
2017-08-17
2020-01-17
JAN JÓZEF KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
WOLFGANG ALWIN GLAUBITZ
Członek Organu Nadzoru
2005-02-23
2019-02-08
PIOTR WŁADYSŁAW BUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2020-01-17
MANFRED SCHNIEDERS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
TERESA JUŚKIEWICZ KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
RAINER LANGNER
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2019-07-31
1956-07-28
MIROSŁAW BRONISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
BRONISŁAW LACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
LOTHAR PHILIPP SEE
Członek Organu Nadzoru
2004-02-02
2009-01-05
JORN DAVID
Członek Organu Nadzoru
2006-08-22
2013-03-01
PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-10
2013-07-18
MICHAEL HERBERT LÖSCHE
Członek Organu Nadzoru
2019-07-31
2019-12-17
1958-09-27
JENS VASSEL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2005-02-23
KATARZYNA PREUSS BERANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2007-08-31
HARRI REINHOLD
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
HEINER FELDHAUS
Członek Organu Nadzoru
2007-08-31
2014-07-29
RYSZARD LOREK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-18
2017-03-17
WOJCIECH DZIĘCIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2013-07-18
2016-04-01
LOTHAR PHILIPP SEE
Członek Organu Nadzoru
2014-07-29
2019-02-08
RAFAŁ JACEK TOKARZ
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2020-01-17
HEINER FELDHAUS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
LOTHAR SEE
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
KRZYSZTOF JÓŹWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-04
JÜRGEN SEJA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2019-02-08
JAROSŁAW DARIUSZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-25
2018-10-15
ANDREA SIMONCELLI
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2020-01-17
KRYSTYNA BOŻENA MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2020-01-17
ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2019-04-26
WŁODZIMIERZ KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2020-01-17
BEATA BALUTA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-26
2020-01-17
AGNIESZKA REGINA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-26
2020-01-17
WALTER MANFRED SAILER
Członek Organu Nadzoru
2009-01-05
2019-02-08
HENNING HERBERT METTLER
Członek Organu Nadzoru
2012-10-16
2019-02-08
JOHANNES AUGUST GRALE
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2019-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiTOWARZYSTWO REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGUSŁAW JERZY BUZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2002-10-04
BEATA SYLWIA KOCIĘCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2003-02-27
ANDRZEJ SILSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2002-10-04
PIOTR NARLOCH
PREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2013-12-02
MARCIN LECH KOTULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-27
2012-08-09
ANDRZEJ CYGANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-12
2013-12-12
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-29
2020-01-17
MACIEJ JANUSZ FEDYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-29
2019-08-05
ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-26
2020-01-17
RAJMUND JERZY RUSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-11
2020-01-17
JACEK WOJCIECH BIELACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-27
2017-02-02
MACIEJ JANUSZ FEDYNA
PREZES ZARZĄDU
2019-08-05
2020-01-17
WOJCIECH ABŁAŻEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-29
2019-07-17
MAGDALENA KURPIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-26
2020-01-17
ANDRZEJ CYGANIK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2014-11-26
MICHAEL HERBERT LÖSCHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-25
2019-07-31
1958-09-27
JÖRN REINHARD DAVID
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-01
2016-07-05
JACEK FRANCISZEK SMOLAREK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-01
2019-01-29
GRZEGORZ BOGUSŁAW KUKLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-05
2020-01-17
PAWEŁ JAROSŁAW ZAWISZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-02
2019-02-08
2002-01-30
2002-04-24
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "WIELKOPOLSKA"
2002-04-24
2005-10-17
"CONCORDIA WIELKOPOLSKA" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
2002-01-30
2002-05-28
MIELŻYŃSKIEGO, 24, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
2002-05-28
2016-04-06
ŚW. MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA
2016-04-06
2016-05-12
UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-129, POZNAŃ, POLSKA
2016-05-12
2016-06-20
UL. ŚW. MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA
Kms 139/21
2022-05-04
2022-09-27
3170.62 PLN
I C 517/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu
Rozwój kadr Concordia Polska TUW podstawą budowania przewagi konkurencyjnej
1 336 406,28 zł
722 872,88 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiBOGUSŁAW JERZY BUZIŃSKI
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA CAPITAL - DOM BROKERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBEATA SYLWIA KOCIĘCKA
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA ROZWOJU ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W POZNANIU BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA REMONDIS SANITECH POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ SILSKI
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR NARLOCH
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER-ŻYCIE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP INTER ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. RISK CONSULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT W WARSZAWIE SPÓŁDZIELNIA VIENNA INSURANCE GROUP IT POLSKA W LIKWIDACJI POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - OKRĘG W GDAŃSKUMARCIN LECH KOTULSKI
CONCORDIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.ANDRZEJ CYGANIK
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.JAKUB PAWEŁ JACEWICZ
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" CENTRUM MEDYCZNE GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLNE KWIATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMACIEJ JANUSZ FEDYNA
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA SANEO SPÓŁKA AKCYJNA CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNARAJMUND JERZY RUSIECKI
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" LEADENHALL INSURANCE SPÓŁKA AKCYJNA BEZPIECZNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAMAREK STEFAN GROMADZKI
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA TOUR BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBARTŁOMIEJ JERZY JANYGA
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA CORIS LEX SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGINA DEFENSORUM B. JANYGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA FUNDACJA INSTYTUT DZIAŁALNOŚCI RELIGIJNEJ DB STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KANCELARIA PRAWNA LEX MEDICA B. JANYGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA FUNDACJA IM. JULKI BONK "WALCZ O MNIE" LEGALSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SANEO SPÓŁKA AKCYJNA MISYJNE DROGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA PRAWNA B. JANYGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA PIB WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA LABORATORIUM MARZEŃ LEV DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EFSAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUTURE FILES PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR TOMASZ ADAMCZYK
FOOTBALL CLUB POZNANIAK POZNAŃANDRZEJ CHMIELECKI
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA "FORTUNE" SPÓŁKA AKCYJNA POLSPA SGB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SGB FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA ARCOM.PL SPÓŁKA AKCYJNA ARCOM.PL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDARIUSZ MIERZEJEWSKI
"FORTUNE" SPÓŁKA AKCYJNAKRZYSZTOF JAKUBOWSKI
"ESCULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCHJANUSZ NAPIERAŁA
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH AEROPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHANS JURGEN SCHRADER
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ ERNEST BURSIG
TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA SGB LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GERDA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO - UTECH SPÓŁKA AKCYJNA POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY DZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SGB FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA FUNDUSZ WSPÓLNYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDUSZ KAPITAŁOWYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ PYZIK
JAROCIŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROCINIE SGB LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POZNANIU ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRZYKOSACH W LIKWIDACJI RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWA SPÓŁKA AUDYTORSKO-KONSULTINGOWA "AUDYTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA PROMOBIL FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUDIT STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA LANDUS SPÓŁKA AKCYJNA "SPC-2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEVERAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTELE BISKUPICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOLTEX NIERUCHOMOŚCI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZA INICJATYWA GOSPODARCZA PABLO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROBERT SEBASTIAN TÓRZ
BASEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SGB FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNAJACEK WOJCIECH BIELACZYK
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MERCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CONCORDIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.JAN JÓZEF KOWALEWSKI
SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU "KOMAGES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PLAN IPRO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GORZOWIE WLKP.WOLFGANG ALWIN GLAUBITZ
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR WŁADYSŁAW BUŁKA
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SANEO SPÓŁKA AKCYJNA BEZPIECZNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH ABŁAŻEJ
CERTUS BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGENCJA KONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUPERPOLISA NA ŻYCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TU LUBIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAGDALENA KURPIEWSKA
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA MĄDRE GŁÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNATERESA JUŚKIEWICZ KOWALIK
BORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FARMEX SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OGRÓD I DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ANKO-KRYNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAINER LANGNER
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH ODDZIAŁ W POLSCE AGRORISK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMIROSŁAW BRONISZEWSKI
WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCHBRONISŁAW LACHOWICZ
FUNDACJA POZNAŃ - ILLE - ET - VILAINELOTHAR PHILIPP SEE
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAJORN DAVID
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ PAWŁOWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI "TRANSPOST" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA SGB LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AUDYTOR - CALISIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH FUNDACJA PATRIA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AGRO SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMICHAEL HERBERT LÖSCHE
AGRORISK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJÖRN REINHARD DAVID
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAJACEK FRANCISZEK SMOLAREK
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI AUTOPROGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" CONCORDIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.GRZEGORZ BOGUSŁAW KUKLA
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ACTUARIAL INTELLIGENCE TRIANGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ JAROSŁAW ZAWISZA
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA BRYTYJSKO-POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE WBK-CU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SANTANDER ALLIANZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA SANTANDER ALLIANZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAKATARZYNA PREUSS BERANEK
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAHEINER FELDHAUS
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNARYSZARD LOREK
BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH POLSPA SGB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BANKOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLU ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LMB CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA SGB FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH DZIĘCIOŁ
ELWIZ SPÓŁKA AKCYJNA DOM INWESTYCYJNY WIELKOPOLANIN SPÓŁKA AKCYJNARAFAŁ JACEK TOKARZ
XL INSURANCE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAMACIEJ ALEKSANDER IZMAJŁOW
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNALOTHAR SEE
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAKRZYSZTOF JÓŹWIAK
ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POZNANIUJÜRGEN SEJA
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAJAROSŁAW DARIUSZ DĄBROWSKI
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA "ŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MONETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DNB BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA "BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "S4E" SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDUSZ POMERANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻELAZNA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI MEDHOUSE BW18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VICIS NEW INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DF CAPITAL & MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DĄBROWSKI FINANCE & MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNAANDREA SIMONCELLI
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAKRYSTYNA BOŻENA MATYSIAK
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" L4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BEZPIECZNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAWŁODZIMIERZ KOMOROWSKI
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "AGRO-MEAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ZETO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AGRO-SOKOŁÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AGRO-SOKOŁÓW F 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNABEATA BALUTA
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAAGNIESZKA REGINA LEWANDOWSKA
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAWALTER MANFRED SAILER
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAHENNING HERBERT METTLER
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNAUL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-129, POZNAŃ, POLSKA
"B & R AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA CONCORDIA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. GODEALLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE DI SUPPORT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA MERIXSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INT3GRITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL