KRS 0000178566
NIP7781413679
REGON63453066100000
NazwaPOLSPA SGB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSPA SGB CONSULTING
Data rejestracji 05 lis 2003 (21 lat temu) 05 lis 2003
Data usunięcia 25 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIELŻYŃSKIEGO, 22, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7781413679
data rejestracji 05 lis 2003
status Czynny
02161011332000006970370395
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
02161011332003006970370051
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
03161011332003006970370033
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
04161011332000006970370456
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
04161011332003006970370112
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
04161011332003006970370209
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
05161011332000006970370438
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
05161011332003006970370191
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
06161011332000006970370420
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
06161011332003006970370076
SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHKAROL WOLNIAKOWSKI
Beneficjent
BŁAŻEJ MIKA
Beneficjent
ANDRZEJ CHMIELECKI
Beneficjent
MIROSŁAW SKIBA
Beneficjent
MACIEJ WITUCKI
Beneficjent
MACIEJ WITUCKI
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH KRZYSZTOF DZIĘCIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2011-07-25
KRZYSZTOF JAN ZATOR
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2011-07-25
JERZY RÓŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2008-11-04
URSZULA FRANCISZKA KRASKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2007-05-28
JOSE MANUEL PARDO DE SANTAYANA DUBOIS
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2007-12-21
CESAR SEOANEZ CALVO
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2004-06-29
JAVIER PARDO DE SANTAYANA DUBOIS
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2007-12-21
ŁUCJAN ZAWARTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2011-07-25
URSZULA FRANCISZKA KRASKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2010-07-26
ANDRZEJ RAŹNY
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2010-07-26
Wspólnik
2003-11-05
2011-07-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁ
00484824700000
SPÓŁKA PRAWA HISZPAŃSKIEGO INCATEMA CONSULTING S.L. Z SIEDZIBĄ W HISZPANII
Wspólnik
2003-11-05
2007-12-21
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MATEUSZ PIETROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2005-05-16
PIOTR LANCMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-16
2011-01-26
PRZEMYSŁAW WOJTYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-01-26
2011-07-25
ANDRZEJ GŁOWACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-14
2011-07-25
2003-11-05
2007-05-28
MIELŻYŃSKIEGO, 22, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
2007-05-28
2007-12-21
SZARYCH SZEREGÓW, 23, POZNAŃ, 60-462, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie