KRS 0000262496
NIP7182078022
REGON20009069800000
NazwaIT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaIT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH
Data rejestracji 23 sie 2006 (18 lat temu) 23 sie 2006
Data usunięcia 13 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JUTRZENKI, 139, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 32500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 32500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji32500000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEJACEK HENRYK KOSZEL
Prokurent
2012-11-07
2017-01-13
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
ARKADIUSZ JERZY ZIEMSKI
Prokurent
2012-11-07
2017-01-13
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
MONIKA IWONA DŁUŻNIEWSKA
Prokurent
2016-10-20
2017-01-13
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
HELENA WASILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-28
2012-10-16
KRZYSZTOF ADAM JAGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-28
2013-08-07
WITOLD MARCIN MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-23
2009-05-25
ELŻBIETA JADWIGA LESIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-23
2009-10-28
ADAM DAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-07
2017-01-13
SŁAWOMIR ZIÓŁEK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-07
2017-01-13
KRZYSZTOF MARCIN DOMOSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-29
2017-01-13
TOMASZ ZDZISŁAW KOTLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-28
2011-11-28
KRZYSZTOF JAN ZATOR
Członek Organu Nadzoru
2011-11-28
2013-08-07
KRZYSZTOF JÓZEF ŻYNDUL
Członek Organu Nadzoru
2012-10-16
2015-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM.
KRZYSZTOF PISKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-25
2009-10-28
JAROSŁAW STANISŁAW CHRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-28
2017-01-13
KRZYSZTOF RADZISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-23
2009-05-25
ADAM WALDEMAR MATYASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-15
2017-01-13
2006-08-23
2009-05-19
NOVUMNET SPÓŁKA AKCYJNA
2009-05-19
2011-04-27
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH IT CARD SPÓŁKA AKCYJNA
2006-08-23
2009-05-19
KSIĘŻNEJ ANNY, 23, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
2009-05-19
2011-04-27
PIŁSUDSKIEGO, 75, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
2011-04-27
2012-11-08
PŁOCKA, 11/13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie