KRS 0000355344
NIP6772341514
REGON12120955100000
NazwaBPS DORADZTWO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBPS DORADZTWO
Data rejestracji 05 maj 2010 (14 lat temu) 05 maj 2010
Data usunięcia 15 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27052000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 27052000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji135260000
Dane kontaktowe
Email DILIBERO@DILIBERO.PL
Dane podatkowe
NIP 6772341514
data rejestracji 11 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJWOJCIECH IGNACY WILOMSKI
Beneficjent
WOJCIECH IGNACY WILOMSKI
reprezentant
WOJCIECH WILOMSKI
Likwidator
2019-01-15
2021-07-15
MIROSŁAW ANASTAZY POTULSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-31
2012-05-25
KRZYSZTOF ADAM JAGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-31
2012-05-25
WALDEMAR ANTONI KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-27
2012-10-23
ANNA ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2014-07-23
ROBERT EDWARD RODEK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2013-03-08
MARCIN BACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-10-21
2021-07-15
PAWEŁ MARIUSZ MATERNIAK
Członek Organu Nadzoru
2020-11-17
2021-07-15
TOMASZ JAROSŁAW JANAS
Członek Organu Nadzoru
2010-05-05
2011-07-27
MAREK KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-05
2011-03-31
JOANNA MARIA CIARCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-01-15
2019-10-21
WOJCIECH IGNACY WILOMSKI
Beneficjent
BRAK AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO POWYŻEJ 25% W KAPITALE ZAKŁADOWYM. BENEFICJENTEM JEST REPREZENTANT SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE , ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
RYSZARD TADEUSZ SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-05
2012-09-10
WOJCIECH JAN MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-05
2012-10-23
ANDRZEJ ROBERT KOMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-05
2012-10-23
GRZEGORZ HENRYK WASILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-24
2012-09-10
MACIEJ ANDRZEJ KRUK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2014-07-23
MAKSYMILIAN ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2014-07-23
2015-02-09
ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-09
2015-12-11
DARIUSZ RYSZARD ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-30
2015-12-11
DARIUSZ RYSZARD ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-11
2018-02-15
DARIUSZ RYSZARD ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-15
2018-07-06
2010-05-05
2011-10-11
LIBERO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
2011-10-11
2013-12-23
DOM INWESTYCYJNY LIBERO SPÓŁKA AKCYJNA
2013-12-23
2019-01-15
BPS DORADZTWO SPÓŁKA AKCYJNA
2010-05-05
2011-10-11
PIASTOWSKA, 8 d, KRAKÓW, 30-211, KRAKÓW, POLSKA
2011-10-11
2014-01-09
PŁOCKA, 9/11B, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie