KRS 0000060516
NIP8130266746
REGON69027526000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI "CENTROSTAL" W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI "CENTROSTAL" W RZESZOWIE
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 24 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres T.BOYA ŻELEŃSKIEGO, 11, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 765510,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 765510,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,37 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji323000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2932A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEBOGUSŁAW TATRZAŃSKI
Prokurent
2002-04-18
2002-10-02
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF WAWREJKO
Prokurent
2003-01-24
2003-03-24
SAMOISTNA
CEZARY ŚWIERCZYŃSKI
Prokurent
2003-12-05
2004-10-08
PROKURA ŁĄCZNA
WIKTOR MARIUSZ SUPERSON
Prokurent
2005-01-06
2006-08-24
JEDNOOSOBOWA
ALEKSANDER STANIO
Prokurent
2001-11-16
2002-10-02
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL TADEUSZ KRZYSZTOŃ
Prokurent
2001-11-16
2003-12-05
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR RAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-04-18
ROMAN ZARĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-10-02
URSZULA DZIERŻOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-10-02
MARIAN FORYŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-16
2002-04-18
LIDIA ATAMAN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-08
2019-06-24
MAREK UBERMAN
Członek Organu Nadzoru
2005-01-06
2006-08-24
GRAŻYNA HALINA SKRZYNECKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2019-06-24
ZBIGNIEW FRANCISZEK OBOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2019-06-24
ŁUKASZ KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2019-06-24
MACIEJ ANDRZEJ KRUK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2019-06-24
MICHAŁ SMOLEŃ
Powiernik
2008-12-02
2018-11-20
LUDWIK NOWOROLSKI
Powiernik
2018-11-20
2019-06-24
MICHAŁ SMOLEŃ
Powiernik
2006-08-16
2008-04-16
MICHAŁ SMOLEŃ
ZARZĄDCA
2008-04-16
2008-12-02
PAWEŁ SURMACZ
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2018-11-19
2019-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE PROKURENT - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HENRYK ŁUCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-02
2003-03-24
STANISŁAW PAŚCIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2002-10-02
STANISŁAW PAŚCIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-02
2016-06-20
TERESA PIWOWARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-24
2003-12-05
KRZYSZTOF INGLOT
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-25
2003-12-05
HENRYK ŁUCKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2002-10-02
2001-11-16
2019-06-24
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-16
2019-06-24
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI "CENTROSTAL" W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-16
2019-06-24
T.BOYA ŻELEŃSKIEGO, 11, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
2002-10-02
2019-06-24
5152Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2002-10-02
2019-06-24
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2002-10-02
2019-06-24
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2002-10-02
2019-06-24
5246Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
2002-10-02
2019-06-24
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2002-10-02
2019-06-24
6340C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2002-10-02
2019-06-24
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2002-10-02
2019-06-24
2811A - PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2002-10-02
2019-06-24
2811B - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2002-10-02
2019-06-24
2811C - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie