KRS 0000083090
REGON65015077900000
NazwaCUKROWNIA "PRZEWORSK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCUKROWNIA "PRZEWORSK"
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 26 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LUBOMIRSKICH, 7 B, PRZEWORSK, 37-200, PRZEWORSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13700000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 13700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji13700000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1583Z PRODUKCJA CUKRU #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIAHELENA SAS
Prokurent
2002-01-17
2002-06-11
ŁĄCZNA
MAREK ZAJDEL
Prokurent
2002-06-11
2008-05-26
ODDZIELNA
KAZIMIERZ ŚCISEŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-03-20
JERZY GRANDA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2008-05-26
ANDRZEJ SKOLMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-03-20
ARTUR RAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2002-03-20
BARBARA MARIA KADUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2008-05-26
JAN SKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-05-26
RYSZARD MAZIARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-05-26
MAREK BOREJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-05-26
JERZY TADEUSZ PIKUŁA
Powiernik
2002-08-22
2008-05-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIESŁAW TOMASZ ROSÓŁ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-17
2002-03-20
ADAM STANISŁAW KROWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2002-03-20
ADAM FRANCISZEK ZABŁOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-20
2008-05-26
WOJCIECH KMIOTEK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2008-05-26
2002-01-17
2008-05-26
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-17
2008-05-26
CUKROWNIA "PRZEWORSK" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-17
2008-05-26
LUBOMIRSKICH, 7 B, PRZEWORSK, 37-200, PRZEWORSK, POLSKA
2002-01-17
2008-05-26
0141A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI
2002-01-17
2008-05-26
1583Z - PRODUKCJA CUKRU
2002-01-17
2008-05-26
4010A - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2002-01-17
2008-05-26
4030A - PRODUKCJA CIEPŁA
2002-01-17
2008-05-26
5136Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2002-01-17
2008-05-26
5139Z - NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2002-01-17
2008-05-26
5211Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2002-01-17
2008-05-26
5248F - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW
2002-01-17
2008-05-26
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2002-01-17
2008-05-26
6024C - WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie