KRS 0000108857
NIP8652324508
REGON83122895500000
Nazwa"BENZ-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBENZ-OIL
Data rejestracji 23 kwi 2002 (22 lata temu) 23 kwi 2002
Data usunięcia 13 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOPOLOWA, 100, STALOWA WOLA, 37-464, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5114 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANDRZEJ JAN CODOGNI
Wspólnik
2002-04-23
2009-08-13
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,00 ZŁ
RYSZARD RĘKAS
Wspólnik
2002-04-23
2009-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
BARBARA KINGA DZIAŁOWSKA
Wspólnik
2002-04-23
2009-08-13
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
ANDRZEJ JAN CODOGNI
Likwidator
2008-09-29
2009-08-13
RYSZARD RĘKAS
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2009-08-13
BARBARA KINGA DZIAŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2009-08-13
MAREK BOREJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2009-08-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ JAN CODOGNI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2008-09-29
2002-04-23
2008-09-29
"BENZ-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie