KRS 0000246005
NIP5422959785
REGON20005127300000
Nazwa"MONOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMONOPROJEKT
Data rejestracji 29 lis 2005 (19 lat temu) 29 lis 2005
Data usunięcia 28 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #F BUDOWNICTWO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMAREK KOWNACKI
Wspólnik
2005-11-29
2023-02-28
27 (DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ZARĘBA
Wspólnik
2005-11-29
2006-12-04
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIA WIESŁAWA LEŚNY
Wspólnik
2005-11-29
2023-02-28
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALDEMAR STANISŁAW BUSZ
Wspólnik
2005-11-29
2023-02-28
14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAROSŁAW SZYRKOWIEC
Wspólnik
2010-12-15
2023-02-28
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DARIUSZ WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI
Wspólnik
2005-11-29
2023-02-28
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
BOHDAN RYSZARD HABICH
Wspólnik
2005-11-29
2010-12-15
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DARIUSZ WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2023-02-28
MAREK KOWNACKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2023-02-28
ANDRZEJ JAN CODOGNI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2023-02-28
WALDEMAR STANISŁAW BUSZ
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2023-02-28
MARIA WIESŁAWA LEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2023-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF ZARĘBA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2006-12-04
BOHDAN RYSZARD HABICH
WICEPREZES
2005-11-29
2006-12-04
BOHDAN RYSZARD HABICH
PREZES ZARZĄDU
2006-12-04
2010-12-15
JAROSŁAW SZYRKOWIEC
PREZES ZARZĄDU
2010-12-15
2023-02-28
2005-11-29
2006-12-04
LEGIONOWA, 28, BIAŁYSTOK, 15-281, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie