KRS 0000109176
NIP1230906242
REGON51100145500000
NazwaE-GROUP CAPITAL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaE-GROUP CAPITAL ORGANIZACJA ODZYSKU
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 28 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. NA SKARPIE, 15, WARSZAWA, 00-488, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIANDRZEJ KRZYSZTOF MIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2002-12-19
WŁADYSŁAW ŁAGODZIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2009-01-30
CEZARY IGNACY BOCHEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2004-02-23
KRZYSZTOF MIKOŁAJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2004-02-23
TADEUSZ MACIEJ ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2005-01-11
ARKADIUSZ TOMASZ WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2006-09-22
PIOTR KRZYSZTOF GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-11
2006-09-22
TADEUSZ GERARD GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2008-06-12
GRZEGORZ WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2007-06-27
PIOTR KRZYSZTOF GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2008-06-12
STEFAN ALEKSANDER ŻYRKOWSKI
Prokurent
2004-02-23
2006-09-22
SAMODZIELNA
JULITA SABINA TITZ KOZA
Prokurent
2006-09-22
2008-06-12
SAMOISTNA
MONIKA MAGDALENA PARAFIAŃCZYK
Prokurent
2009-06-08
2024-08-28
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB POTRZEBNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ANDRZEJ KRZYSZTOF MIROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-22
2008-06-12
TADEUSZ GERARD GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2006-09-22
JERZY ANDRZEJ KRZYSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-27
2008-06-12
TADEUSZ GERARD GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-12
2009-01-30
ANDRZEJ KRZYSZTOF MIROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-30
2024-08-28
2002-04-24
2008-06-12
EKO-GROUP ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA
2008-06-12
2009-01-30
E-GROUP CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-24
2002-12-19
SREBRNA, 16, WARSZAWA, 00-810, WARSZAWA, POLSKA
2002-12-19
2004-09-07
ŁAGIEWNICKA, 54/56, ŁÓDŹ, 91-463, ŁÓDŹ, POLSKA
2004-09-07
2005-01-11
PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie