KRS 0000067912
NIP6870004315
REGON00402202700000
NazwaAUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaAUTOSAN LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 30 lis 2001 (23 lata temu) 30 lis 2001
Data usunięcia 01 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LIPIŃSKIEGO, 109, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55788300,52 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 55788300,52 PLN
Wartość nominalna akcji5,56 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10033867
Dane podatkowe
NIP 6870004315
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2910C PRODUKCJA AUTOBUSÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2910B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETZYGMUNT SUSKI
Prokurent
2001-11-30
2009-10-08
SAMOISTNA
ANDRZEJ OGRODNIK
Prokurent
2001-11-30
2014-08-08
SAMOISTNA
MACIEJ ALEKSANDER BRYGIDYN
Prokurent
2004-10-18
2012-02-10
SAMOISTNA
MAREK ZMARZ
Prokurent
2008-08-25
2009-10-08
SAMOISTNA
ADAM LESŁAW CHOROSZY
Prokurent
2008-08-25
2009-10-08
SAMOISTNA
JANINA STEFANIA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2002-11-14
ANDRZEJ BOHDAN CELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2002-03-27
ZOFIA ELŻBIETA CHYBIŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2002-11-14
SOBIESŁAW JAN ZASADA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-05
2009-10-21
DANUTA JANINA PISKORZ
Członek Organu Nadzoru
2005-10-05
2014-08-08
LESŁAW JAN WOJTAS
Członek Organu Nadzoru
2005-10-05
2013-09-11
JÓZEF MICHAŁ FOLCIK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-21
2014-08-08
MAREK WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-21
2014-08-08
ARKADIUSZ KRĘŻEL
Członek Organu Nadzoru
2010-04-20
2012-10-10
FRANCISZEK GAIK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-25
2012-10-10
LUDWIK NOWOROLSKI
Powiernik
2013-11-15
2021-02-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KRZANOWSKI
WICEPREZES
2008-11-14
2009-12-11
ANDRZEJ KRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-30
2004-10-18
ROMAN ANTONI BIEŃ
WICEPREZES
2001-11-30
2003-12-11
ROMAN MAJEWSKI
WICEPREZES
2001-11-30
2002-11-14
MAREK ZMARZ
WICEPREZES
2001-11-30
2008-08-25
MAREK ANDRZEJ KARABUŁA
WICEPREZES
2003-12-11
2004-10-18
WIESŁAW WYŻYCKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2009-12-11
ZDZISŁAW WŁADYSŁAW KACZMARCZYK
WICEPREZES
2010-01-13
2010-09-28
ADAM LESŁAW CHOROSZY
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-28
2012-06-18
MACIEJ ALEKSANDER BRYGIDYN
WICEPREZES
2012-02-10
2013-04-24
2001-11-30
2013-11-15
AUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie