KRS 0000153448
NIP6412284955
REGON27763510000000
NazwaEUROSERWIS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROSERWIS II
Data rejestracji 09 kwi 2003 (21 lat temu) 09 kwi 2003
Data usunięcia 11 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEDURNEGO, 79, RUDA ŚLĄSKA, 41-709, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6412284955
data rejestracji 10 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCHWspólnik
2003-04-09
2020-12-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ
27152673000000
Wspólnik
2003-04-09
2004-06-14
4 UDZIAŁY O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
27298555100000
DARIUSZ ADAM KRAUS
Likwidator
2018-08-28
2019-03-26
MAREK JERZY ZWIERZYŃSKI
Likwidator
2019-03-26
2020-12-11
MICHAŁ KAZIMIERZ WYCIŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-13
2020-12-11
MAREK ANDRZEJ KUDŁACIK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-13
2020-12-11
BRONISŁAW FRANCISZEK MAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-09
2004-12-28
ANDRZEJ MIKOŁAJ MALICH
Członek Organu Nadzoru
2003-04-09
2004-12-28
ESTERA GIEREK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-09
2004-12-28
ADAM MARIAN SMOLEŃ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-13
2019-03-26
KATARZYNA MARIA SCHEER
Członek Organu Nadzoru
2019-03-26
2020-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY ADAM TRZCIŃSKI
PREZES
2003-04-09
2017-01-18
CZESŁAW ZYGMUNT ŻABIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-18
2017-11-30
TOMASZ KRZYSZTOF SZYNOL
PREZES ZARZĄDU
2017-11-30
2018-08-28
2003-04-09
2004-06-14
EUROSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-14
2005-12-08
EUROPROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-08
2018-08-28
EUROSERWIS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie