KRS 0000490231
NIP5272707041
REGON14703037500000
NazwaBORYSZEW COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBORYSZEW COMMODITIES
Data rejestracji 12 gru 2013 (11 lat temu) 12 gru 2013
Data usunięcia 12 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1546000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272707041
data rejestracji 25 lis 2013
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYWspólnik
2013-12-12
2017-03-10
596 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 596.000,00 ZŁ
75001099200000
Wspólnik
2017-03-10
2024-06-12
1 546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 546 000 ZŁ
61103034700000
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK
reprezentant
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
65,35% AKCJI BORYSZEW S.A. BĘDĄCEJ BEZPOŚREDNIO WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ TOKŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2014-06-12
BARTŁOMIEJ EDWARD ZARZECKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-12
2016-10-07
PIOTR TOMASZ POPIEL
PREZES ZARZĄDU
2016-10-07
2016-12-14
ALEKSANDER CZAJKA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-14
2019-09-24
DOROTA ŁUKOWSKA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2019-09-24
2020-06-18
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2020-06-18
2021-03-17
MIROSŁAW JANUSZ KASTELIK
PREZES ZARZĄDU
2021-03-17
2024-06-12
MACIEJ JACEK MALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-17
2024-06-12
MAREK ANDRZEJ KUDŁACIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-17
2024-06-12
2013-12-12
2014-11-04
SPV BORYSZEW 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-12
2016-04-09
ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-09
2019-09-24
UL. JAGIELLOŃSKA, 76, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie