KRS 0000235490
NIP9441989312
REGON35723892000000
NazwaKBP-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKBP-4
Data rejestracji 07 cze 2005 (19 lat temu) 07 cze 2005
Data usunięcia 31 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 280, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2807000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9441989312
data rejestracji 31 gru 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ MOCZKOWSKI
Beneficjent
RAFAŁ MOCZKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2005-06-07
2017-11-24
56140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2807000 ZŁ
35129773200000
Wspólnik
2017-11-24
2024-01-31
56140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2807000 ZŁ
14050568000000
RAFAŁ MOCZKOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
SANECKA BOŻENA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-23
2013-07-15
STANISŁAW KRZYŻAK
PREZES ZARZĄDU
2012-02-23
2013-10-30
ANNA MARIA KABZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-30
2014-09-29
GRZEGORZ KUSY
PREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2014-11-26
RAFAŁ MOCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-26
2024-01-31
ALEKSANDER CZAJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-26
2016-05-20
ADAM ŚWIECH
PREZES ZARZĄDU
2005-06-07
2009-04-03
WIKTOR ADAM BOJARSKI
PREZES
2009-04-03
2009-05-29
MARTA JUSTYNA ZABŁOCKA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-20
2018-09-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165878.27 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 440183.76 |
I. Amortyzacja | 271296.38 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7521.55 |
III. Usługi obce | 6500 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 154865.83 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14401.55 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 564099.09 |
- aktualizacja wartości aktywów | 237079.42 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -824003.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4687450.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1033860.56 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 2807000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5721311.44 |
- Rezerwy na zobowiązania | 5090 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 5643361.46 |
Aktywa razem | 4687450.88 |
A. Aktywa trwałe | 4529652.78 |
B. Aktywa obrotowe | 157798.1 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 55660.79 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2005-06-07
2013-07-15
150, BRZEZIE, 32-080, KRAKÓW, POLSKA
2013-07-15
2014-04-25
150, ZABIERZÓW, 32-080, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie