KRS 0000605096
NIP8212646082
REGON36387227900000
NazwaNIERUCHOMOŚCI MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNIERUCHOMOŚCI MS
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Data usunięcia 04 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TERESPOLSKA, 12, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2016-03-01
2023-01-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
36309576900000
TOMASZ HAPUNOWICZ
reprezentant
MARIUSZ JACEK GRUDA
reprezentant
KRZYSZTOF ZBIGNIEW FIGAT
Beneficjent
TOMASZ HAPUNOWICZ
Beneficjent
MACIEJ KORNILUK
Beneficjent
MARIUSZ JACEK GRUDA
Beneficjent
LESZEK PIOTR CZAPSKI
Likwidator
2022-04-19
2023-01-04
KRZYSZTOF ZBIGNIEW FIGAT
Beneficjent
PREZES POLIMEX MOSTOSTAL S.A. - KOMANDYTARIUSZA MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADAJĄCEGO CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI
TOMASZ HAPUNOWICZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU MOSTOSTAL SIEDLCE SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA: MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADAJĄCEGO CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI
MACIEJ KORNILUK
Beneficjent
WICEPREZES POLIMEX MOSTOSTAL S.A. - KOMANDYTARIUSZA MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADAJĄCEGO CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI
MARIUSZ JACEK GRUDA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU MOSTOSTAL SIEDLCE SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA: MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADAJĄCEGO CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JANUSZ WALAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2016-10-07
ANDRZEJ BOGUSŁAW HOJNA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-07
2020-04-28
MARIUSZ JACEK GRUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-08
2020-04-28
MARIUSZ JACEK GRUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-04-28
2022-04-19
KRZYSZTOF ZBIGNIEW FIGAT
PREZES ZARZĄDU
2020-04-28
2021-07-08
TOMASZ HAPUNOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-07-08
2022-04-19
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2019-01-08
2016-03-01
2022-04-19
NIERUCHOMOŚCI MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie