KRS 0000048877
NIP7960134708
REGON67022923500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I DOSTAW TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO I SKŁADOWANIA "TECHMATRANS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I DOSTAW TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO I SKŁADOWANIA "TECHMATRANS" W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 17 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STAROKRAKOWSKA, 133, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6740000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6740000,00 PLN
Wartość nominalna akcji4,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1685000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNETERESA JUSZKIEWICZ
Prokurent
2003-03-04
2004-07-30
PROKURA SAMODZIELNA
EWA MARIA BOROWSKA
Prokurent
2004-07-30
2008-09-16
PROKURA SAMODZIELNA
JADWIGA KRYSTYNA WEJNER
Prokurent
2008-09-16
2010-05-13
PROKURA SAMODZIELNA
ANDRZEJ HUBERT WRONA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2003-03-04
PIOTR KLONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-04
2003-09-30
LESZEK ANTONI JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-30
2012-10-17
JERZY WŁODZIMIERZ SIEWIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-30
2006-08-31
ELŻBIETA CZERWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2009-08-07
ROBERT WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2008-09-16
BARBARA HAJDAS NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-16
2012-10-17
JANINA STEFANIA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2010-02-26
ANDRZEJ TEODOR GORAJ
Członek Organu Nadzoru
2009-11-06
2010-02-26
MAREK KRZYSZTOF PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2010-02-26
2012-10-17
WALDEMAR KOWALSKI
Powiernik
2010-05-13
2012-10-17
IZABELLA PIETRAS
Kurator
2010-06-30
2012-10-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO PROKURENT.
LECH GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2003-09-30
TOMASZ POTACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2003-12-02
JAN SKORKO
PREZES ZARZĄDU
2003-12-02
2007-06-04
TOMASZ DARIUSZ LITWIN
PREZES ZARZĄDU
2007-06-04
2009-11-06
ANDRZEJ TEODOR GORAJ
DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2009-11-06
2010-02-26
ANDRZEJ TEODOR GORAJ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-26
2012-10-17
2001-09-28
2010-05-13
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I DOSTAW TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO I SKŁADOWANIA "TECHMATRANS" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-28
2004-04-21
STAROKRAKOWSKA, 135, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie