KRS 0000023307
NIP5261872575
REGON01268900900000
NazwaTRASA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRASA ŚWIĘTOKRZYSKA
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 21 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAŃSKA, 81/83, WARSZAWA, 00 - 834, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 62851000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNETOMASZ JANUSZ PARDO
Członek Organu Nadzoru
2007-04-12
2011-10-19
ZOFIA JAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2016-06-21
JERZY JÓZEF KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2005-03-23
GRZEGORZ RYBICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-23
2006-02-07
MATYLDA BARBARA ARNOLD ROGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-23
2006-07-05
ANDRZEJ TRĘBICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-07
2007-04-12
PIOTR STAROŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2006-11-20
MARCIN STERKOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2006-07-05
2007-04-12
AUGUSTYN BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-20
2009-03-10
KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-12
2010-12-30
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW NOWICKI
Prokurent
2001-06-28
2003-02-21
SAMOISTNA
WALDEMAR SZAJEWSKI
Prokurent
2005-08-01
2006-02-07
PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR MAREK SOWIŃSKI
Likwidator
2010-11-22
2016-06-21
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Wspólnik
2001-06-28
2016-06-21
125.702 UDZIAŁY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.851.000 ZŁ
015259663
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJESAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU . W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ RYSZARD NESTERUK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-28
2003-04-17
PIOTR JÓZEF RUTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-28
2003-02-21
WALDEMAR PAWEŁ GAJESKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2003-02-21
JAROSŁAW TOMASZ ŻOŁĘDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2004-02-26
JAROSŁAW TOMASZ ŻOŁĘDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-07
2006-03-14
STEFAN ADAM BURAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2005-08-01
PIOTR ANDRZEJ GRYZA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-07
2010-11-22
STEFAN ADAM BURAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2004-02-26
JAROSŁAW TOMASZ ŻOŁĘDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2006-02-07
2001-06-28
2010-11-22
"TRASA ŚWIĘTOKRZYSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie