KRS 0000076723
NIP5222562830
REGON01634895000000
Nazwa"VIVID. PL" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"VIVID. PL" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 02 sty 2002 (23 lata temu) 02 sty 2002
Data usunięcia 15 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOLEJOWA, 15/17, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji630000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7440Z REKLAMA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6420 TELEKOMUNIKACJA #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEEWA TCHORZEWSKA
ZARZĄDCA
2008-12-19
2009-01-21
MIECZYSŁAW ANDRZEJ MAKSIMCZYK
Prokurent
2008-09-17
2011-06-15
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF ROBERT BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-02
2004-02-25
AGNIESZKA BAZAK WOŁCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2005-09-29
MARCIN OLEWNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-22
2008-09-02
KRZYSZTOF JÓZEF KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2007-03-15
2007-10-16
SŁAWOMIR JANUSZ SZYCH
Członek Organu Nadzoru
2007-11-09
2008-09-02
PIOTR PAWEŁ WAWRZYNÓW
Członek Organu Nadzoru
2007-11-09
2008-09-02
ANDRZEJ SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-29
2008-09-02
ANDRZEJ WOJEWÓDZKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2011-06-15
TOMASZ SZELĄG
Członek Organu Nadzoru
2008-09-02
2011-06-15
ANDRZEJ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2005-09-29
JACEK FILIKS
Powiernik
2008-10-22
2008-12-19
EWA TCHORZEWSKA
Powiernik
2009-01-21
2011-06-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW MAREK ORYLSKI
CZŁONEK
2002-01-02
2004-02-25
WŁODZIMIERZ POMIERNY
CZŁONEK
2002-01-02
2003-02-24
TOMASZ LESŁAW MOSIEK
CZŁONEK
2002-01-02
2004-02-25
TOMASZ LESŁAW MOSIEK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-25
2005-02-17
GRZEGORZ MARCIN BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-16
2008-09-02
TADEUSZ JÓZEF MĘCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-22
2007-06-20
KRZYSZTOF JÓZEF KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU CZASOWO DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ
2007-06-20
2007-10-16
KRZYSZTOF JÓZEF KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2007-10-16
2009-12-02
TOMASZ JAN MALISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-02
2011-06-15
GRZEGORZ MARCIN BIELECKI
PREZES
2005-02-17
2006-11-22
2002-01-02
2010-04-20
"VIVID. PL" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-02
2003-11-25
TAPICERSKA, 17A, WARSZAWA, 02-168, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie