KRS 0000024976
NIP7811388970
REGON63090133300000
Nazwa"ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 14 mar 2014 14 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWIERZYNIECKA, 18, POZNAŃ, 60-814, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 403236,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMONIKA KOŁODZIEJEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2008-01-25
JAROSŁAW ANDRZEJ SZCZEPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-04-24
LUCYNA TERESA ŚLIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2003-07-29
KAMIL SEBASTIAN NIEMIRA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-04-24
MIECZYSŁAW ANDRZEJ MAKSIMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2002-10-08
ZBIGNIEW ARTUR AUGUSTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2003-07-29
BARTŁOMIEJ MARCINKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2004-06-17
ARTUR SIEWIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-17
2004-12-20
PIOTR RADOSŁAW DUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-20
2005-07-18
ANNA BIGOLAS SIWICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-18
2006-05-12
Wspólnik
2001-08-20
2014-03-14
4.383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 403.236,00 ZŁ
63052029800000
BARBARA JANINA STRUCKA
Prokurent
2001-09-18
2002-04-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
SŁAWOMIR WAWRZYNIAK
DYREKTOR, CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-20
2002-02-12
ANTONI ZENON PAWELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-20
2003-03-17
ZENON PIOTR LENCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-12
2002-04-24
ZENON PIOTR LENCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2003-09-19
JAN FRANCISZEK GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-19
2004-02-16
JAN FRANCISZEK GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-16
2014-03-14
HENRYKA TOMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-16
2014-03-14
2001-08-20
2002-10-08
"INVEST - CLUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-08
2003-12-11
"WINDYKATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-20
2003-11-07
CZARNA ROLA, 1/3, POZNAŃ, 61 - 625, POZNAŃ, POLSKA
2003-11-07
2012-11-23
ZWIERZYNIECKA, 18, POZNAŃ, 60-814, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie