KRS 0000043612
NIP7790035857
REGON63204953400000
Nazwa"CAPITAL-FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCAPITAL-FINANCE
Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001
Data usunięcia 20 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOWIEJSKIEGO, 5, POZNAŃ, 60-967, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11115000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5227 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH"FUNDUSZ KAPITAŁOWY POLSKA - UKRAINA" SP. Z O. O. W POZNANIU
Wspólnik
2001-09-26
2011-10-20
7018 UDZIAŁÓW X 1.000 = 7.018.000
630985360
"TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWCA POLSKIEGO" SP. Z O. O. W BYDGOSZCZY
Wspólnik
2001-09-26
2011-06-24
1500 UDZIAŁÓW X 1.000 = 1.500.000
091403046
GIEŁDA POZNAŃSKA "GP" S.A. W POZNANIU
Wspólnik
2001-09-26
2011-10-20
1400 UDZIAŁÓW X 1.000 = 1.400.000
632500510
ROMAN WOJNAROWSKI
Wspólnik
2011-06-24
2011-10-20
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ
MAREK FILIPCZAK
Likwidator
2001-12-11
2011-06-24
KAZIMIERZ WOLNIKOWSKI
Likwidator
2011-06-24
2011-10-20
KAZIMIERZ WOLNIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2011-06-24
KRZYSZTOF GRAJA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2011-06-24
JAN GABRYSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2002-04-02
MARCIN KIRYLUK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-24
2011-10-20
JERZY JÓZEF ZANDECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-02
2011-06-24
TOMASZ KRZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-24
2011-10-20
STANISŁAW GILEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-24
2011-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
ZENON LENCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2001-12-11
2001-09-26
2001-12-11
"CAPITAL - FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-26
2002-04-02
CZARNA ROLA, 1/3, POZNAŃ, 61 - 625, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie