KRS 0000374955
NIP8322062991
REGON10102155000000
Nazwa"SIATKARZ WIELUŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSIATKARZ WIELUŃ
Data rejestracji 31 gru 2010 (14 lat temu) 31 gru 2010
Data usunięcia 29 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CZĘSTOCHOWSKA, 35, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 252915,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 252915,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji252915
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHANDRZEJ KRZYSZTOF WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2010-12-31
2019-05-29
JAROSŁAW ANDRZEJ SZCZEPEK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-31
2019-05-29
KRZYSZTOF JERZY NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-31
2019-05-29
BOGDAN WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-31
2019-05-29
PAWEŁ SZATANIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-31
2019-05-29
ROBERT GRZEGORZ KAJA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-31
2011-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ADAM KRZYSZTOF DĄBROWNY
PREZES ZARZĄDU
2010-12-31
2019-05-29
MARIUSZ PAWEŁ GRABCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-31
2019-05-29
2010-12-31
2019-05-29
SPÓŁKA AKCYJNA
2010-12-31
2019-05-29
"SIATKARZ WIELUŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
2010-12-31
2019-05-29
CZĘSTOCHOWSKA, 35, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA
2010-12-31
2019-05-29
9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
2010-12-31
2019-05-29
9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
2010-12-31
2019-05-29
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2010-12-31
2019-05-29
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2010-12-31
2019-05-29
932 - DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2010-12-31
2019-05-29
9329Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2010-12-31
2019-05-29
731 - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie