KRS 0000283563
NIP7681769879
REGON10034289000000
NazwaHUTA SZKŁA SŁAWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaHUTA SZKŁA SŁAWNO LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 22 cze 2007 (17 lat temu) 22 cze 2007
Data usunięcia 08 mar 2019 08 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 46 A, SŁAWNO, 26 - 332, SŁAWNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5144 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃMARIUSZ SZATANIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-22
2019-03-08
PAWEŁ SZATANIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-22
2019-03-08
ROMAN ŻUBEREK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-22
2014-04-08
KRZYSZTOF PÓŁGRABIA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-22
2019-03-08
BARTOSZ ZACHAREK
Powiernik
2015-04-21
2019-03-08
MARIUSZ SZATANIAK
Wspólnik
2007-06-22
2007-08-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ SZATANIAK
Wspólnik
2007-06-22
2007-08-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-08-08
2019-03-08
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.000,00 ZŁOTYCH
73036576500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWO.
JACEK ZATORSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-22
2009-03-24
JANUSZ CHOJNACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-22
2009-03-24
JANUSZ CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-24
2013-05-27
GRZEGORZ SZPRYCH
PREZES ZARZĄDU
2013-05-27
2019-03-08
2007-06-22
2015-04-21
HUTA SZKŁA SŁAWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie