KRS 0000071731
NIP6871692010
REGON37048380700000
NazwaFUNDACJA KARPACKA - POLSKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKARPACKA - POLSKA
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 30 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. DR. ZIGMUNDA, 4, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6871692010
data rejestracji 01 gru 2002
status Zwolniony
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURACSABA LORINCZI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2007-01-03
KRZYSZTOF NERS
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-01-03
WOJCIECH INGLOT
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-11-26
ALINA BERNECKER
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-11-26
LAJOS TOLNAY
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2009-05-25
VASILE PUSCAS
Członek Organu Nadzoru
2007-01-03
2007-11-26
AKOSA MESZAROS
Członek Organu Nadzoru
2007-01-03
2007-11-26
FREDERICK ROBEY
Członek Organu Nadzoru
2007-01-03
2009-05-25
MARTA BARBARA WITOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-05
2012-03-15
ANA VASILACHE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2007-01-03
ZOFIA KORDELA BORCZYK
Likwidator
2024-01-24
2024-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLENA BEY
PREZES ZARZĄDU
2001-12-12
2004-07-27
PIOTR HELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2004-03-16
WOJCIECH INGLOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2004-06-01
LORENA STOICA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-27
2007-01-03
LORENA STOICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-03
2009-01-05
IGOR ILKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-27
2007-01-03
ZOFIA KORDELA BORCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2005-02-25
2007-01-03
ZOFIA KORDELA BORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-03
2024-01-24
LAURA DITTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-27
2009-01-05
ZOFIA KORDELA BORCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-27
2005-02-25
2001-12-12
2024-01-24
FUNDACJA KARPACKA - POLSKA
2001-12-12
2006-06-22
3-GO MAJA, 23, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
2006-06-22
2011-11-25
FRANCISZKAŃSKA, 5, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
2011-11-25
2019-11-05
RYNEK, 7, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie