KRS 0000291150
NazwaS AND I SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HANDLOWY W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaS AND I SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HANDLOWY W POLSCE
Nazwa obcaS AND I SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 19 paź 2007 (17 lat temu) 19 paź 2007
Data usunięcia 13 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ROUTER DE VALLAIRE, 1, ST-SULPICE, CH-1025, ST-SULPICE, SZWAJCARIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARKADIUSZ KRĘŻEL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-10-19
2010-10-08
JERZY ADAM POPŁAWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-10-08
2013-04-18
PAWEŁ TOKŁOWICZ
Likwidator
2013-04-18
2013-12-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJERZY POPŁAWSKI SPRAWUJĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA GENERALNEGO W ZARZĄDZIE UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI ZGODNIE Z ART. 17 STATUTU SPÓŁKI
ARKADIUSZ KRĘŻEL
DYREKTOR GENERALNY
2007-10-19
2008-07-03
MARCIN JACEK GURYNIUK
DYREKTOR GENERALNY
2008-07-03
2010-10-08
JERZY ADAM POPŁAWSKI
DYREKTOR GENERALNY
2010-10-08
2013-04-18
PAWEŁ TOKŁOWICZ
DYREKTOR GENERALNY
2013-04-18
2013-12-13
2007-10-19
2013-04-18
S AND I SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HANDLOWY W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie