KRS 0000017311
REGON00691398300000
NazwaNORBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNORBLIN
Data rejestracji 08 cze 2001 (23 lata temu) 08 cze 2001
Data usunięcia 19 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MOKOTOWSKA, 46 A, WARSZAWA, 00-543, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 39337000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 39337000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji19668500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2924 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIPRZEMYSŁAW PRZYWIECZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2008-04-15
ANDRZEJ WŁADYSŁAW DRAUS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2008-04-15
TADEUSZ KOHOREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2008-04-15
MAREK EUGENIUSZ KOŹBIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2008-04-15
PAWEŁ STANICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2008-04-15
JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-15
2009-10-22
PIOTR ŁUKASZ ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-15
2009-10-22
EMIL WALDEMAR KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-15
2010-02-19
DANIEL DĘBECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-15
2010-02-19
PIOTR PRZEMYSŁAW KUCHNO
Członek Organu Nadzoru
2008-04-15
2010-02-19
JACEK KONARZEWSKI
Powiernik
2002-03-14
2003-09-17
GRAŻYNA ZENONA JASKUŁA
Powiernik
2003-09-17
2010-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIAN JÓZEF ANYSZ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-08
2008-04-15
MAREK ALBIN TROCHIMCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-08
2008-04-15
WOJCIECH JAN MILNIKIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-08
2008-04-15
DANIEL DĘBECKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2009-10-22
2010-02-19
MARCIN JACEK GURYNIUK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2009-10-22
2010-02-19
MIECZYSŁAW WICHERSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-22
2010-02-19
2001-06-08
2005-03-11
PALISADOWA, 20/22, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
2005-03-11
2009-10-22
ODROWĄŻA, 7, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie