KRS 0000563196
NIP5272738900
REGON36178735100000
NazwaDANTEX-WARYŃSKI III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDANTEX-WARYŃSKI III
Data rejestracji 17 cze 2015 (9 lat temu) 17 cze 2015
Data usunięcia 16 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PŁOCKA, 9/11, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272738900
data rejestracji 24 sie 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNESEBASTIAN OSKAR CHWAŁEK
Beneficjent
MAREK ANTONI ROEFLER
Beneficjent
KRZYSZTOF SOLA
Beneficjent
JAROSŁAW KOZAK
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR STEFAN WIŚLICKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR STEFAN WIŚLICKI
Beneficjent
Wspólnik
2015-06-17
2022-09-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
14599546000000
Wspólnik
2015-06-17
2022-09-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
00140393500000
SEBASTIAN OSKAR CHWAŁEK
Beneficjent
PREZES POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A., T.J. WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO PONAD 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
MAREK ANTONI ROEFLER
Beneficjent
POSIADANE 69,3% UDZIAŁÓW WE FLAVUS SP. Z O.O. SP.K. POSIADAJĄCEJ 99,9% UDZIAŁÓW DANTEX SP. Z O.O.SP.K., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KRZYSZTOF SOLA
Beneficjent
WICEPREZES POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A., T.J. WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO PONAD 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
PIOTR STEFAN WIŚLICKI
Beneficjent
POSIADANE 29,7% UDZIAŁÓW WE FLAVUS SP. Z O.O. SP.K. POSIADAJĄCEJ 99,9% UDZIAŁÓW DANTEX SP. Z O.O.SP.K., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-17
2016-06-13
PIOTR STEFAN WIŚLICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-17
2022-09-16
MIROSŁAW ŁUKASZ ŁOZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-13
2018-06-05
BOGDAN BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-05
2021-05-17
JAROSŁAW KOZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-17
2022-09-16
2015-06-17
2022-09-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-17
2022-09-16
DANTEX-WARYŃSKI III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-17
2022-09-16
UL. PŁOCKA, 9/11, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2015-06-17
2022-09-16
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-06-17
2022-09-16
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-06-17
2022-09-16
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-06-17
2022-09-16
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-06-17
2022-09-16
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-06-17
2022-09-16
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-06-17
2022-09-16
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-06-17
2022-09-16
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-06-17
2022-09-16
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2015-06-17
2022-09-16
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie