KRS 0000156108
NIP9512077631
REGON01549207500000
NazwaEUROPEJSKIE FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEJSKIE FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM
Data rejestracji 08 kwi 2003 (21 lat temu) 08 kwi 2003
Data usunięcia 08 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres FOKSAL, 18, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHJOANNA DOBROSŁAWA SZOSTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2006-12-07
BEATA KRYSTYNA BOJDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2008-09-05
MARIA ŻUGAJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2008-08-28
TERESA SENDOR
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2006-12-07
ANITA KWECKO
Członek Organu Nadzoru
2006-12-07
2007-07-04
IRENA BUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-07
2008-09-05
JANINA STEFANIA SZUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-07
2008-09-05
STANISŁAWA DANUTA POŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2008-09-05
TACJANA ALICJA PAZURA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2008-09-05
KATARZYNA KWAŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2012-09-13
JAN MAURYCY GÓRALSKI
Likwidator
2015-12-01
2017-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
TERESA MAŁGORZATA SIARKIEWICZ
WICEPREZES
2003-07-09
2004-09-16
BARBARA HANNA DZIEDZIC
WICEPREZES
2003-07-09
2006-12-07
GRAŻYNA WERONIKA GĘGOTEK
WICEPREZES
2003-07-09
2006-12-07
GRAŻYNA WERONIKA GĘGOTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-07
2015-12-01
MAŁGORZATA JADWIGA ZEMBRZUSKA
WICEPREZES
2003-07-09
2006-12-07
MARTA EWA KACZKOWSKA
PREZES
2003-07-09
2015-12-01
GRAŻYNA ZENONA JASKUŁA
WICEPREZES
2003-07-09
2006-12-07
GRAŻYNA ZENONA JASKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-07
2008-08-28
JOANNA DOBROSŁAWA SZOSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-07
2009-12-08
KRYSTYNA EWA TURKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-17
2012-09-13
2003-04-08
2015-12-01
EUROPEJSKIE FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM
2003-04-08
2006-12-07
MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
2011-07-21
2012-09-13
WĄWOZOWA, 11, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Projekt PERSEFONA szkolenia z zakresu zarządzania firmą dla Kobiet Przedsiębiorców
112 958,54 zł
75 718,70 zł
Rozwój zasobów ludzkich
1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Europejski Fundusz Społeczny
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie