KRS 0000302015
NIP5272497796
REGON14043656500000
NazwaPOSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOSITIVE ADVISORY
Data rejestracji 21 mar 2008 (16 lat temu) 21 mar 2008
Data usunięcia 04 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAN JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 7, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2078561,20 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2078561,20 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20785612
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEZBIGNIEW PRUSSAK
Prokurent
2011-10-10
2011-12-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI
Likwidator
2012-09-28
2013-12-03
GRZEGORZ DROZDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-21
2010-04-21
ADAM JAN GUZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-21
2010-04-21
DAMIAN DOMIŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-21
2010-07-08
ANDRZEJ SEWERYN STALMACH
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2011-10-18
WOJCIECH WOJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-04-21
2013-02-15
WIESŁAW TADEUSZ ŁATAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-08
2011-02-21
KRZYSZTOF ADAM JAGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-21
2012-05-15
JACEK WIĘCEK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
2016-10-04
MAREK WACHTELBERG
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2016-10-04
JANINA CZERWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-15
2016-10-04
EMILIA AGNIESZKA BOBOLA
Kurator
2015-03-17
2016-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MONIKA WERONIKA RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2008-03-21
2010-04-07
DANIEL SEBASTIAN STALMACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-21
2010-04-07
PIOTR JAN LIGENZA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-07
2010-07-08
MAGDALENA KORDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-07
2010-07-08
MONIKA WERONIKA RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2010-07-08
2011-09-05
DANIEL SEBASTIAN STALMACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-08
2011-09-05
ARTUR ADAM BIESZCZAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-05
2011-12-30
ARTUR ADAM BIESZCZAD
PREZES ZARZĄDU
2011-12-30
2012-09-28
ZBIGNIEW PRUSSAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-30
2012-09-28
2008-03-21
2008-04-09
POSTIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA
2008-04-09
2008-06-09
"POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA"
2008-06-09
2012-09-28
POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA
2008-03-21
2012-09-28
AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-28
2013-02-15
PŁOCKA, 9, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2013-02-15
2013-11-26
PŁOCKA, 9/11 B, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie