KRS 0000061300
REGON01328718700000
NazwaDOM INWESTYCYJNY W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOM INWESTYCYJNY W WARSZAWIE
Data rejestracji 22 lis 2001 (23 lata temu) 22 lis 2001
Data usunięcia 10 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZYLESIE, 21 A, WARSZAWA, 03-153, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 442000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #45 BUDOWNICTWO #6521Z LEASING FINANSOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHJANUSZ SIKORSKI
Wspólnik
2001-11-22
2004-05-26
60 UDZIAŁÓW PO 2210 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 132600 ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW DOROSZ
Wspólnik
2001-11-22
2004-05-26
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141.440 ZŁ
ANTONI JACEK MACIEJEWSKI
Wspólnik
2001-11-22
2002-08-05
48 UDZIAŁÓW PO 2210 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 106080 ZŁ
RYSZARD MRÓZ
Wspólnik
2001-11-22
2004-05-26
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.710 ZŁ
Wspólnik
2004-05-26
2004-11-10
442 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 442.000 ZŁ
01742644400000
ANDRZEJ STANISŁAW DOROSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2004-04-16
RYSZARD MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2004-05-26
JANUSZ SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-11
2004-05-26
MAŁGORZATA STANISŁAWA DOROSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-16
2004-05-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ELŻBIETA KATARZYNA DOROSZ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-22
2004-05-26
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2004-11-10
CEZARY GREGORCZUK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2004-11-10
2001-11-22
2004-05-26
PILECKIEGO, 104, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie