KRS 0000019361
NIP6922242252
REGON39075730100000
NazwaELECTUS HIPOTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELECTUS HIPOTECZNY
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 25 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEGO ANTONIEGO, 23, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5302500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6922242252
data rejestracji 17 lip 2000
status Czynny
61249000050000453085267319
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
32959100042002003020290001
BS9591 Centrala
ul. Prusicka 1 55-100 trzebnicki POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #1320A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #45 BUDOWNICTWO #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEADAM NOCOŃ
Beneficjent
MICHAŁ JAN LITYŃSKI
Beneficjent
ADAM NOCOŃ
reprezentant
MICHAŁ JAN LITYŃSKI
reprezentant
WALDEMAR WOJCIECH FALENTA
Wspólnik
2001-06-21
2002-02-11
20 UDZIAŁÓW PO 100, ZŁ (STO ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000, ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MAREK ANDRZEJ FALENTA
Wspólnik
2001-06-21
2003-06-18
20 UDZIAŁÓW PO 100, ZŁ (STO ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000, ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ANETTA ALICJA DYBLIK BRACISZEWICZ
Wspólnik
2004-09-06
2004-10-11
1300 (TYSIĄC TRZYSTA) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ (NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ) Z MIROSŁAWEM SYLWESTREM BRACISZEWICZ
MIROSŁAW SYLWESTER BRACISZEWICZ
Wspólnik
2004-09-06
2004-10-11
1300 (TYSIĄC TRZYSTA) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ (NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ) Z ANETTĄ ALICJĄ DYBLIK- BRACISZEWICZ
Wspólnik
2004-12-21
2005-02-16
5400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700.000 ZŁ (DWA MILIONY SIEDEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
87022780400000
Wspólnik
2007-12-21
2008-11-25
10.605 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.302.500 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW TRZYSTA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
35152867000000
MARCIN ALEKSANDER BANYŚ
Wspólnik
2002-02-11
2003-06-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-06-18
2007-12-21
10605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.302.500 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW TRZYSTA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
39074587000000
MAŁGORZATA AGATA GŁĄBICKA
Członek Organu Nadzoru
2007-04-12
2008-05-08
ANDRZEJ JERZY KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-12
2008-05-08
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-08
2008-11-25
RAFAŁ MARCIN ABRATAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-08
2008-11-25
MAREK ANDRZEJ FALENTA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-08
2008-11-25
ROBERT WŁADYSŁAW SZYDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-08
2008-11-25
WIOLETA BŁOCHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-12
2008-11-25
MAREK ANDRZEJ FALENTA
Prokurent
2005-02-16
2008-07-03
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ELŻBIETA DOROTA RUMIN
Prokurent
2008-07-03
2008-11-25
SAMOISTNA
ADAM NOCOŃ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MICHAŁ JAN LITYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU 2-3 OSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
MARCIN ALEKSANDER BANYŚ
WICEPREZES
2002-02-11
2003-06-18
WALDEMAR WOJCIECH FALENTA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2002-02-11
MAREK ANDRZEJ FALENTA
PREZES
2002-02-11
2003-06-18
WALDEMAR WOJCIECH FALENTA
PREZES
2003-06-18
2007-04-12
MIROSŁAW WOJCIECH MAGDA
PREZES ZARZĄDU
2007-04-12
2008-11-25
2001-06-21
2002-02-11
"SCF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-11
2003-06-18
"ELECTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-18
2007-04-12
ELECTUS TRADE BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-21
2007-04-12
SŁOWIAŃSKA, 17, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie