KRS 0000475937
NIP7010393861
REGON14685811000000
NazwaVERSABOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVERSABOX
Data rejestracji 06 wrz 2013 (11 lat temu) 06 wrz 2013
Data usunięcia 17 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 211, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 404450,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010393861
data rejestracji 19 wrz 2013
status Czynny
04103000190109850320007421
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
43105010251000002467970121
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
62105010251000009031978209
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
63105010251000009031978191
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
98105010251000009080810659
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
85105010251000009031978183
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
07105010251000009081003387
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
29105010251000009081003379
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
30105010251000009081003361
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
52105010251000009081003353
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #72 INFORMATYKA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCHRAFAŁ PIOTR CHOJECKI
Beneficjent
BOGDAN ANDRZEJ ORZECHOWSKI
Beneficjent
MAREK MICHAŁ BEDNARZ
Beneficjent
MAREK MICHAŁ BEDNARZ
zgłaszający - członek zarządu
BOGDAN ANDRZEJ ORZECHOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KAMIL MOCZULSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-03-24
2020-11-25
BORIS STOKALSKI DZIERZYKRAJ
Członek Organu Nadzoru
2020-06-16
2022-05-17
KRZYSZTOF DOMARECKI
Członek Organu Nadzoru
2020-11-25
2022-05-17
MICHAŁ STEFAN OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-05-26
2022-05-17
BARTŁOMIEJ GOLA
Członek Organu Nadzoru
2021-05-26
2022-05-17
PIOTR WITOLD SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-09-06
2022-05-17
MATEUSZ WIŚNIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-06
2016-09-23
STANISŁAW WIESŁAW MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-06
2016-01-19
KRZYSZTOF PIOTR SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-01-19
2017-09-05
IWONA ALICJA CYMERMAN
Członek Organu Nadzoru
2016-09-23
2020-03-24
JAKUB MATEUSZ MICHALSKI
Wspólnik
2013-09-06
2019-02-13
463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.150 ZŁ
RAFAŁ PIOTR CHOJECKI
Wspólnik
2013-09-06
2019-02-13
463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.150 ZŁ
MATEUSZ WIŚNIOWSKI
Wspólnik
2013-09-06
2019-02-13
463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.150 ZŁ
MICHAŁ MACIEJ WALĘCKI
Wspólnik
2013-09-06
2019-02-13
463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.150 ZŁ
Wspólnik
2013-09-06
2020-03-24
811 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.550,00 ZŁ
14177498500000
RYSZARD MRÓZ
Wspólnik
2020-03-24
2020-11-25
912 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 600 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-11-25
2022-05-17
982 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.100,00 ZŁOTYCH
38203395700000
Wspólnik
2020-11-25
2022-05-17
912 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.600,00 ZŁOTYCH
38559770300000
Wspólnik
2021-06-18
2022-05-17
2.203 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.150,00 ZŁ
38730139700000
FIDIASZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2019-02-13
2021-06-18
2.203 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.150,00 ZŁOTYCH
366783412
MICHAŁ MACIEJ WALĘCKI
Prokurent
2021-05-26
2022-05-17
PROKURA ŁĄCZNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYLĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MATEUSZ WIŚNIOWSKI
Prokurent
2021-05-26
2022-05-17
PROKURA ŁĄCZNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAKUB MATEUSZ MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-06
2020-03-24
JAKUB MATEUSZ MICHALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-03-24
2022-05-17
RAFAŁ PIOTR CHOJECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-06
2022-05-17
JACEK MARIAN KRÓLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-13
2020-03-24
JACEK MARIAN KRÓLIK
PREZES ZARZĄDU
2020-03-24
2022-05-17
2013-09-06
2016-01-19
NOAKOWSKIEGO, 16, WARSZAWA, 00-666, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-19
2017-12-14
UL. BOKSERSKA, 53, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA
2017-12-14
2021-06-18
UL. JUTRZENKI, 99/101, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
2021-06-18
2021-07-09
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 211, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie