KRS 0000380710
NIP7010286059
REGON14284791800000
NazwaSTOCK TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTOCK TRADE INTERNATIONAL
Data rejestracji 14 mar 2011 (14 lat temu) 14 mar 2011
Data usunięcia 19 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SIENNA, 73/75, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10650000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10650000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10650000
Dane podatkowe
NIP 7010286059
data rejestracji 10 maj 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI
Likwidator
2017-03-22
2020-06-19
MARCIN RYSZARD LEJA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-14
2011-09-16
PAWEŁ KLIMKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-13
2018-05-16
PAWEŁ PIOTR GOŹDZIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2018-05-16
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŁĘKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2020-06-19
ARTUR ADAM WŁOCH
Członek Organu Nadzoru
2018-05-16
2020-06-19
KRZYSZTOF GRZEGORZ PARKOŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-16
2020-06-19
DOMINIK MIELCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-14
2012-02-13
JAKUB JESIONEK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-14
2011-10-07
ROBERT ADAM SOCHACKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-16
2014-09-16
RADOSŁAW PIOTR ROGACKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2013-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Jedyny Akcjonariusz
2011-03-14
2011-11-14
140154051
2011-03-14
2017-03-22
STOCK TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
2011-03-14
2017-11-22
ŻURAWIA, 32/34, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie