KRS 0000278865
NIP1181895603
REGON14088881800000
NazwaRE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRE DEVELOPMENT
Data rejestracji 18 kwi 2007 (17 lat temu) 18 kwi 2007
Data usunięcia 05 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27550000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1181895603
data rejestracji 14 maj 2007
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9h
data przywrócenia 31 sty 2024
status Czynny
09105000861000002314825890
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
20105010251000002343202830
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
36105010251000002343201766
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
76105000861000009030169313
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
98105000861000009030169305
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6491Z LEASING FINANSOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHMACIEJ MARIA KWIATKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŁĘKARSKI
Beneficjent
ADAM SADOWSKI
Beneficjent
ADAM SADOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ MARIUSZ KORAB
Członek Organu Nadzoru
2007-12-13
2008-12-19
ROBERT ADAM SOCHACKI
Członek Organu Nadzoru
2011-11-28
2012-03-05
SŁAWOMIR ADAM HUSS
Członek Organu Nadzoru
2012-03-05
2013-08-05
PIOTR JAN HER
Członek Organu Nadzoru
2008-02-26
2008-12-19
MICHAŁ STEFAN OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-02
2013-08-05
PIOTR STANISŁAW WOJNAR
Członek Organu Nadzoru
2007-12-13
2013-08-05
PAWEŁ MICHAŁ MAŁYSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-13
2008-02-26
EDYTA JUSZCZYŃSKA SKOWROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-19
2011-11-28
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
Członek Organu Nadzoru
2008-12-19
2011-09-02
OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2007-04-18
2013-08-05
55.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.550.000 ZŁOTYCH
140154051
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
ROBERT ADAM SOCHACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-05
2012-12-13
PAWEŁ PIOTR GOŹDZIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-13
2013-08-05
PAWEŁ MICHAŁ MAŁYSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-04-18
2007-12-13
MICHAŁ JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-18
2007-12-04
BARTOSZ PUZDROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-13
2008-12-19
TOMASZ MARIUSZ KORAB
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-19
2009-12-04
RAFAŁ NORBERT LIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-04
2012-03-05
JAROSŁAW PAWEŁ PARCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-13
2013-08-05
2007-04-18
2008-09-05
OPERA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-18
2008-06-20
PRZEŁAJOWA, 7, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie