KRS 0000137008
NazwaNAVIGO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAVIGO CONSULTING
Data rejestracji 31 paź 2002 (22 lata temu) 31 paź 2002
Data usunięcia 25 paź 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAOLZIAŃSKA, 9, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIIZABELA ANNA GIEFERT
Likwidator
2005-01-13
2005-03-23
IRENEUSZ MAŁEK
Likwidator
2005-12-20
2006-10-25
PIOTR GRZEGORZ DZIADEK
Wspólnik
2002-10-31
2004-07-19
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90000 ZŁOTYCH
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
Wspólnik
2002-10-31
2004-07-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁOTYCH
TOMASZ MARIUSZ KORAB
Wspólnik
2004-07-19
2005-03-22
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98000 ZŁOTYCH
IRENEUSZ MAŁEK
Wspólnik
2005-03-22
2006-10-25
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98 000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR GRZEGORZ DZIADEK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-31
2004-07-19
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-31
2003-12-18
TOMASZ MARIUSZ KORAB
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-18
2004-07-19
TOMASZ MARIUSZ KORAB
PREZES ZARZĄDU
2004-07-19
2004-11-15
IZABELA ANNA GIEFERT
PREZES ZARZĄDU
2004-11-15
2005-01-13
IRENEUSZ MAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-23
2005-12-20
2002-10-31
2005-01-13
NAVIGO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-13
2005-03-23
NAVIGO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-10-31
2004-07-19
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 27, WARSZAWA, 01-515, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie