KRS 0000461471
NIP1182092036
REGON14669343500000
NazwaFENIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFENIGE
Data rejestracji 08 maj 2013 (11 lat temu) 08 maj 2013
Data usunięcia 13 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROMIENNA, 10, WARSZAWA, 03-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1196300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182092036
data rejestracji 06 cze 2014
status Czynny
04253000082090106907850004
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
11160014621804957150000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
15187010452078106907850006
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
26187010452078106907850002
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
31253000082090106907850003
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
37253000082082106907850004
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
42187010452078106907850005
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
46124011121111001114633360
PEKAO VIII Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
47253000082090106907850006
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
54160014621804957150000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKAROL LIPIŃSKI
Beneficjent
AGNIESZKA KARINA STAROSZ
Beneficjent
MARCIN CHRUŚCIEL
Beneficjent
MARCIN CHRUŚCIEL
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA KARINA STAROSZ
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-20
2021-12-17
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
Członek Organu Nadzoru
2017-11-20
2021-12-17
MARCIN KOPYŚ
Członek Organu Nadzoru
2021-01-07
2023-10-13
PAWEŁ KARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-12-17
2023-10-13
MAREK POPIELARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-12-17
2023-10-13
WOJCIECH PYSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-07-11
2023-10-13
KATARZYNA ANNA DRZYZGA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-20
2023-10-13
PAULINA ELŻBIETA KOPYŚ
Członek Organu Nadzoru
2017-11-20
2021-01-07
BARTŁOMIEJ WIRKIJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-20
2023-10-13
MARCIN KOPYŚ
Wspólnik
2013-05-08
2023-10-13
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245000,00 PLN
GRZEGORZ RAFAŁ NOWAKOWSKI
Wspólnik
2013-05-08
2016-09-09
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000 ZŁOTYCH
ŁUKASZ MOŹDZIERSKI
Wspólnik
2015-11-12
2016-12-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MICHAŁ DRZYZGA
Wspólnik
2015-11-12
2023-10-13
331 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 231.700,00 ZŁ.
KATARZYNA ANNA DRZYZGA
Wspólnik
2015-11-12
2023-10-13
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-11-20
2023-10-13
206 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144.200,00 ZŁOTYCH
36795453100000
Wspólnik
2022-07-11
2023-10-13
216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.200,00 ZŁOTYCH
38798762100000
Wspólnik
2023-05-24
2023-10-13
261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.700,00 ZŁ
52317318700000
KAROL LIPIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
AGNIESZKA KARINA STAROSZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN CHRUŚCIEL
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
GRZEGORZ RAFAŁ NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-08
2015-11-12
KRZYSZTOF MICHAŁ DRZYZGA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-12
2016-06-29
KRZYSZTOF MICHAŁ DRZYZGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-29
2021-04-29
MARCIN KOPYŚ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2021-01-07
SZYMON BOROWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2021-01-07
2022-04-11
AGNIESZKA STAROSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-22
2023-10-13
KAROL LIPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-22
2023-10-13
MARCIN CHRUŚCIEL
PREZES ZARZĄDU
2022-07-11
2023-10-13
2013-05-08
2013-12-05
JERZEGO BAJANA, 31 D, WARSZAWA, 01-904, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-05
2021-03-22
CZĄSTKOWSKA, 14, WARSZAWA, 01-678, WARSZAWA, POLSKA
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B do zdalnego zarządzania procesami możliwość wykonania szybkiego i bezpiecznego transferu pieniądza z telefonu komórkowego / karty płatniczej nadawcy na telefon komórkowy / kartę płatniczą odbiorcy.
1 753 210,00 zł
1 037 491,72 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie